张德霖个人履历
来自:搞笑段子 更新日期:早些时候
~
扩展资料
张德霖个人履历视频
相关评论:15171686341:张德霖个人履历
廖陶齐张德霖先生的职业生涯始于1975年7月至1976年5月,他在山东省日照县岚山联中担任教师。随后,他转至山东省荣成县石岛镇的张家村务农,这段时期为1976年5月至10月。1976年10月至1980年8月,他在荣成县渔船修造厂工作,积累了实践经验。1980年8月至1984年8月,张德霖先生进入山东大学经济系经济管理专业...
15171686341:张德霖的个人履历
廖陶齐1975年7月至1976年5月在山东省日照县岚山联中任教。1976年5月至1976年10月在山东省荣成县石岛镇张家村务农。1976年10月至1980年8月在山东省荣成县渔船修造厂工作。1980年8月至1984年8月在山东大学经济系经济管理专业学习。1984年8月至1987年8月在中国社会科学院研究生院经济系学习(硕士研究生)。...
张德霖先生的职业生涯始于1975年7月至1976年5月,他在山东省日照县岚山联中担任教师。随后,他转至山东省荣成县石岛镇的张家村务农,这段时期为1976年5月至10月。1976年10月至1980年8月,他在荣成县渔船修造厂工作,积累了实践经验。
1980年8月至1984年8月,张德霖先生进入山东大学经济系经济管理专业深造,并在此期间完成了学业。接着,他于1984年8月至1987年8月在中国社会科学院研究生院攻读经济学硕士,师从著名经济学家骆耕谟。在此期间,他逐步晋升为经济研究所的干部、助理研究员,并担任过副处长职务。
1992年6月至1994年5月,张德霖先生在国务院生产办、经贸办政策法规司政策处担任副处级干部,直至副处长。此后,他在1994年5月至2000年10月间,在国家经贸委经济法规司担任了一系列职务,包括市场法规处处长、副司长和办公厅副主任。
2000年10月至2003年5月,他晋升为国家经贸委经济法规司的司长。2003年5月至2010年4月,他在国务院国有资产监督管理委员会担任政策法规局局长和办公厅(党委办公室)主任。在2010年4月至2012年2月期间,张德霖先生晋升为国务院国有重点大型企业监事会主席,级别副部长级。
最后,自2012年2月至今,他成为了国土资源部的党组成员,同时担任国家土地副总督察,专注于土地管理相关工作,以专职身份履行职责。
扩展资料
张德霖,男,研究生学历,经济学博士,研究员,1982年12月加入中国共产党,1975年7月参加工作。现任国土资源部党组成员、国家土地副总督察(专职)。
张德霖个人履历视频
相关评论:
廖陶齐张德霖先生的职业生涯始于1975年7月至1976年5月,他在山东省日照县岚山联中担任教师。随后,他转至山东省荣成县石岛镇的张家村务农,这段时期为1976年5月至10月。1976年10月至1980年8月,他在荣成县渔船修造厂工作,积累了实践经验。1980年8月至1984年8月,张德霖先生进入山东大学经济系经济管理专业...
廖陶齐1975年7月至1976年5月在山东省日照县岚山联中任教。1976年5月至1976年10月在山东省荣成县石岛镇张家村务农。1976年10月至1980年8月在山东省荣成县渔船修造厂工作。1980年8月至1984年8月在山东大学经济系经济管理专业学习。1984年8月至1987年8月在中国社会科学院研究生院经济系学习(硕士研究生)。...