满春重工作经历
来自: 更新日期:早些时候
~
1973年01月—1975年09月,任职于武城县四女寺公社,担任民办教师。
1975年09月—1977年08月,就读于平原师范文史班,成为学生。
1977年08月—1983年09月,服务于武城县委办公室,担任干事。
1983年09月—1985年07月,就读于德州师专干修科政治专业,成为政治专业学员。
1985年07月—1986年09月,任职于武城县委组织部,担任组织员。
1986年09月—1989年07月,晋升为武城县委组织部副部长。
1989年07月—1990年03月,担任武城县委组织部部长。
1990年03月—1992年12月,担任武城县委常委、组织部部长。
1992年12月—1995年03月,担任武城县委副书记。
1995年03月—1996年10月,担任武城县委副书记、副县长。
1996年10月—1997年12月,兼任平原县委副书记、县长,期间于1994年9月—1996年12月在山东省委党校业余本科班经济管理专业学习。
1997年12月—2001年01月,担任平原县委书记、县委党校校长。
2001年01月—2003年01月,担任陵县县委书记、县委党校校长,期间于2001年3月—2001年7月在中央党校进修部进修三班学习。
2003年01月—2003年02月,担任德州市政府市长助理、党组成员。
2003年02月—2006年07月,担任德州市政府副市长、党组成员,期间于2002年3月—2005年1月在中央党校在职研究生班经济管理专业学习。
2006年07月—2008年11月,担任德州市政府副市长、党组成员,同时兼任市慈善总会会长。
2008年11月—2008年12月,担任德州市委常委,市慈善总会会长。
2008年12月—2009年05月,担任德州市委常委、秘书长,市直机关工委书记兼市慈善总会会长。
2009年05月—2011年12月,担任德州市委常委、秘书长,市直机关工委书记。
2011年12月—2012年2月,担任市委常委、秘书长,市直机关工委书记。
2012年2月至今,担任中共德州市委副书记。
市十三次党代会代表、市十六届人大代表。
满春重工作经历视频
相关评论:17734889716:满春重工作经历
汲凡轮1973年01月—1975年09月,任职于武城县四女寺公社,担任民办教师。1975年09月—1977年08月,就读于平原师范文史班,成为学生。1977年08月—1983年09月,服务于武城县委办公室,担任干事。1983年09月—1985年07月,就读于德州师专干修科政治专业,成为政治专业学员。1985年07月—1986年09月,任...
1975年09月—1977年08月,就读于平原师范文史班,成为学生。
1977年08月—1983年09月,服务于武城县委办公室,担任干事。
1983年09月—1985年07月,就读于德州师专干修科政治专业,成为政治专业学员。
1985年07月—1986年09月,任职于武城县委组织部,担任组织员。
1986年09月—1989年07月,晋升为武城县委组织部副部长。
1989年07月—1990年03月,担任武城县委组织部部长。
1990年03月—1992年12月,担任武城县委常委、组织部部长。
1992年12月—1995年03月,担任武城县委副书记。
1995年03月—1996年10月,担任武城县委副书记、副县长。
1996年10月—1997年12月,兼任平原县委副书记、县长,期间于1994年9月—1996年12月在山东省委党校业余本科班经济管理专业学习。
1997年12月—2001年01月,担任平原县委书记、县委党校校长。
2001年01月—2003年01月,担任陵县县委书记、县委党校校长,期间于2001年3月—2001年7月在中央党校进修部进修三班学习。
2003年01月—2003年02月,担任德州市政府市长助理、党组成员。
2003年02月—2006年07月,担任德州市政府副市长、党组成员,期间于2002年3月—2005年1月在中央党校在职研究生班经济管理专业学习。
2006年07月—2008年11月,担任德州市政府副市长、党组成员,同时兼任市慈善总会会长。
2008年11月—2008年12月,担任德州市委常委,市慈善总会会长。
2008年12月—2009年05月,担任德州市委常委、秘书长,市直机关工委书记兼市慈善总会会长。
2009年05月—2011年12月,担任德州市委常委、秘书长,市直机关工委书记。
2011年12月—2012年2月,担任市委常委、秘书长,市直机关工委书记。
2012年2月至今,担任中共德州市委副书记。
市十三次党代会代表、市十六届人大代表。
满春重工作经历视频
相关评论:
汲凡轮1973年01月—1975年09月,任职于武城县四女寺公社,担任民办教师。1975年09月—1977年08月,就读于平原师范文史班,成为学生。1977年08月—1983年09月,服务于武城县委办公室,担任干事。1983年09月—1985年07月,就读于德州师专干修科政治专业,成为政治专业学员。1985年07月—1986年09月,任...