二战时多少人给德国从事军事生产
德国二战从事军事产业的技术工人几十万人,其中三分之二的都是苏军俘虏和犹太人。
(500万——700万)德军北方集团军群战时编制
(1939年9月1日)
集团军群司令:费多尔-冯-博克 陆军一级上将,下辖:
第3 集团军,司令:汉斯-冯-克卢格 陆军炮兵上将[下辖:1个装甲旅,1个骑兵旅,8个步兵师]
驻:波美拉尼亚
第4 集团军,司令:格奥尔格-冯-屈希勒尔 陆军炮兵上将[下辖:4个步兵师,2个摩化师,1个装甲师]
驻:东普鲁士
第1 航空队,司令:阿尔贝特-凯塞林 空军航空兵上将
德军南方集团军群战时编制
(1939年9月1日)
集团军群司令:格尔德-冯-龙德施泰特 陆军一级上将,下辖:
第8 集团军,司令:约翰内斯-布拉斯科维茨 陆军步兵上将[下辖:5个步兵师]
驻:西里西亚
第10集团军,司令:瓦尔特-冯-赖歇瑙 陆军炮兵上将[下辖:6个步兵师,2个装甲师,2个摩化师,3个轻装师]
驻:波希米亚
第14集团军,司令:西格蒙德-利斯特 陆军一级上将[下辖:5个步兵师,2个装甲师,1个轻装师]
驻:斯洛伐克
第4 航空队,司令:亚历山大-勒尔 空军航空兵上将
德军C集团军群战时编制
(1939年9月1日)
集团军群司令:里特尔-冯-勒布 陆军一级上将,下辖:
第1 集团军,司令:埃尔温-冯-维茨勒本 陆军步兵上将
第5 集团军,司令:库特-利布曼 陆军步兵上将
第7 集团军,司令:弗雷德里希-多尔曼 陆军炮兵上将
第2 航空队,司令:赫尔穆特-费尔米 空军航空兵上将
第3 航空队,司令:胡戈-施佩勒 空军航空兵上将
德军B集团军群战时编制
(1940年5月10日)
集团军群司令:费多尔-冯-博克 陆军一级上将,下辖:
第18集团军,司令:格奥尔格-冯-屈希勒尔 陆军炮兵上将
第6 集团军,司令:瓦尔特-冯-赖歇瑙 陆军一级上将
第2 航空队,司令:阿尔贝特-凯塞林 空军航空兵上将
德军A集团军群战时编制
(1940年5月10日)
集团军群司令:格尔德-冯-龙德施泰特 陆军一级上将,下辖:
第4 集团军,司令:京特-冯-克卢格 陆军一级上将
第12集团军,司令:西格蒙德-利斯特 陆军一级上将
第16集团军,司令:恩斯特-布施 陆军步兵上将
克莱斯特装甲集群,司令:埃瓦尔德-冯-克莱斯特 陆军一级上将
第3 航空队,司令:胡戈-施佩勒 空军航空兵上将
德军C集团军群战时编制
(1940年5月10日)
集团军群司令:里特尔-冯-勒布 陆军一级上将,下辖:
第1 集团军,司令:埃尔温-冯-维茨勒本 陆军一级上将
第7 集团军,司令:弗雷德里希-多尔曼 陆军炮兵上将
德军北方集团军群战时编制
(1941年6月22日)
集团军群司令:里特尔-冯-勒布 陆军元帅 下辖:直辖第23军[编有第251和第254步兵师]。
第18集团军,司令:格奥尔格-冯-屈希勒尔 陆军一级上将,下辖:
第1 军,编有第1、第11、第21步兵师;
第26军,编有第61(师长:于尔根-黑尼克 陆军中将)、第217步兵师;
第38军,编有第58、第291(师长:库特-赫尔措格 陆军中将)步兵师。
第16集团军,司令:恩斯特-布施 陆军一级上将,下辖:直辖第253步兵师。
第2 军(军长:冯-布罗克多尔夫-阿勒费尔 陆军步兵上将),编有第12、第32、第121步兵师;
第10军(军长:克里斯特-汉森 陆军炮兵上将),编有第30、第126步兵师;
第28军,编有第122、第123步兵师。
第4 装甲集群,司令:埃里希-赫普纳 陆军装甲兵上将,下辖:
第41摩托化军(军长:汉斯-莱因哈特 陆军装甲兵上将),编有第1、第6、第8(师长:埃里希-布兰登贝格尔 陆军少将)装甲师,第36摩托化师,第269步兵师;
第56摩托化军(军长:埃里希-冯-曼施坦因 陆军步兵上将),编有第3、武装党卫队第3“骷髅”装甲师,第3摩托化师,第290步兵师。
第101后方地域司令部,编有第207、281、285(军需处长专用)警卫师。
第1 航空队,司令:阿尔弗雷德-克勒尔 空军一级上将
第5 航空队,司令:汉斯-于尔根-施通普夫 空军一级上将
德军中央集团军群战时编制
(1941年6月22日)
集团军群司令:费多尔-冯-博克 陆军元帅,下辖:直辖第102后方地域司令部,第2集团军司令部。
第4 集团军,司令:京特-冯-克卢格 陆军元帅,下辖:直辖第255、267、293步兵师,第286警卫师。
第7 军,编有第7、第23、第258、第268步兵师,第221警卫师;
第9 军,编有第17、第137、第263、第292步兵师;
第12军(军长:瓦尔特-施罗特 陆军步兵上将),编有第29摩托化师,第31、第34步兵师;
第13军(军长:汉斯-费尔贝尔 陆军步兵上将),编有第78步兵师,第26摩化师(师长:维尔纳-冯-伯尔顿施泰恩 陆军少将);
第43军,编有第131、第134、第252步兵师;
第53军(军长:卡尔-魏森贝格尔 陆军步兵上将),编有第45(师长:弗朗茨-施利佩尔陆军少将)、第52、第167步兵师。
第9 集团军,司令:阿道夫-施特劳斯 陆军一级上将,下辖:直辖第102、第900步兵师,第403警卫师。
第5 军,编有第5、第35、第161步兵师;
第6 军(军长:赫尔穆特-弗尔斯特 陆军工兵上将),编有第6、第26步兵师;
第8 军(军长:瓦尔特-海茨 陆军炮兵上将),编有第8、第28步兵师;
第30军,编有第129、第162、第256步兵师;
第42军(军长:特奥多尔-冯-施蓬内克 伯爵 陆军中将),编有第87步兵师,武装党卫队通信师。
第2 装甲集群,司令:海因茨-古德里安 陆军一级上将,下辖:
第24摩托化军(军长:盖尔-冯-施韦彭堡 陆军装甲兵上将),编有第1骑兵师,第4(师长:维利巴尔德-冯-朗厄曼-翁德-埃伦坎普 男爵、陆军少将)、第3装甲师,第10摩化师;
第46摩托化军(军长:海因里希-戈特弗里德-冯-菲廷霍夫-谢尔陆军装甲兵上将),编有第10(师长:费迪南德-沙尔 陆军中将)、武装党卫队第2“帝国”装甲师,“大德意志”装甲步兵团;
第47摩托化军,编有第17、第18装甲师。
第3 装甲集群,司令:赫尔曼-霍特 陆军一级上将,下辖:
第39摩托化军(军长:鲁道夫-施密特 陆军装甲兵上将),编有第7(师长:汉斯-冯-冯克男爵 陆军少将)第14(师长:弗里德利希-屈恩 陆军少将)、第20装甲师,第20(师长:汉斯-措恩 陆军少将)摩托化师;
第57摩托化军(军长:阿道夫-孔岑 陆军装甲兵上将),编有第12、第19装甲师,第18摩托化师。
第2 航空队,司令:阿尔贝特-凯塞林 空军元帅
德军南方集团军群战时编制
(1941年6月22日)
集团军群司令:格尔德-冯-龙德施泰特 陆军元帅,下辖:直辖第99轻装师。
第11集团军,司令:里特尔-冯-朔贝特 陆军一级上将(1941年9月12日阵亡,由埃里希-冯-曼施坦因 陆军步兵上将继任),下辖:直辖罗马尼亚骑兵军司令部。
第11军,编有第22、第76、第239步兵师,罗马尼亚第6步兵师,罗马尼亚第5、第8骑兵旅;
第30军(军长:汉斯-冯-扎尔穆特 陆军步兵上将),编有第198步兵师,罗马尼亚第8、第14步兵师,罗马尼亚第6骑兵旅;
第54军,编有第50、第170步兵师;
驻罗马尼亚军事代表团,编有第72步兵师;
罗马尼亚山地军,编有罗马尼亚第1、第2、第4、第7山地步兵旅,罗马尼亚第7步兵师。
第17集团军,司令:卡尔-海因里希-冯-施蒂普纳格尔 陆军步兵上将,下辖:直辖第125步兵师。
第4 军,编有第24、第71、第295、第296步兵师,第97轻型师;
第44山地军,编有第1(师长:胡贝特-兰茨 陆军少将)、第2(师长:恩斯特-施勒默尔陆军少将)、第4山地步兵师,第257步兵师,第100轻型师;
第52军(军长:维尔纳-冯-布里森 陆军步兵上将),编有第101轻型师(师长:埃里希-马尔克斯 陆军将);
第103后方地域司令部,编有第444、第454警卫师。
第6 集团军,司令:瓦尔特-冯-赖歇瑙 陆军元帅,下辖:直辖第168步兵师,第213警卫师。
第17军(军长:维尔纳-基尼茨 陆军步兵上将),编有第50、第62、第298步兵师;
第29军,编有第44、第289步兵师;
第44军,编有第9、第57、第262、第297步兵师;
第55军,编有第75、第111步兵师。
第1 装甲集群,司令:埃瓦尔德-冯-克莱斯特 陆军一级上将,下辖:
第3 摩托化军(军长:埃贝哈德-冯-马肯森 陆军骑兵上将),编有第13、第14、第25装甲师;
第14摩托化军,编有第9、武装党卫队第1“阿道夫-希特勒近卫”、第5“维金”装甲师;
第48摩托化军(军长:维尔纳-肯普夫 陆军骑兵上将),编有第11(师长:克吕韦尔 陆军少将)、第16装甲师,第16摩托化师。
第4 航空队,司令:亚历山大-勒尔 空军一级上将
第三帝国元帅名录
赫尔曼-威廉-戈林 出生年份:1893年;军衔:帝国元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1945.4.23,最后职位:空军总司令;死亡时间:1945.10.15[自杀于纽伦堡]
瓦尔勒-冯-布伦堡 出生年份:1878年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1936.4.1;免职时间:1938.2.4,最后职位:战争部长及国防军最高统帅;死亡时间:1946.3.13[病死于美军战俘营]
费多尔-冯-博克 出生年份:1880年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942.7,最后职位:南方集团军群总司令[东线];死亡时间:1945.5.3[遇空袭身亡]
瓦尔特-冯-布劳希奇 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1941.12,最后职位:陆军总司令;死亡时间:1948.10.18[病死于纽伦堡]
恩斯特-布施 出生年份:1885年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1943.2.1;最后职位:西北集团军群总司令;死亡时间:1945.7.17[病死于英国战俘营]
卡尔-邓尼茨 出生年份:1891年;军衔:海军元帅,授衔时间:1943.1.30;最后职位:德国总统,死亡时间:1980.10.24[病死于奥米莱自宅]
罗伯特-里特尔-冯-格莱姆 出生年份:1892年;军衔:空军元帅,授衔时间:1945.4.27;最后职位:空军总司令;死亡时间:1945.5.24[自杀于美国战俘营]
阿尔贝特-凯塞林 出生年份:1882年;军衔:空军元帅,授衔时间:1940.7.19;最后职位:西线总司令;死亡时间:1960.7.16[病死于自宅]
埃瓦尔德-冯-克莱斯勒 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1943.2.1;免职时间:1944.3最后职位:A集团军群总司令;死亡时间:1954.9[病死于苏联战俘营]
京特-冯-克卢格 出生年份:1882年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1944.8,最后职位:西线总司令;死亡时间:1944.8.19[自杀于专机中]
格奥尔格-冯-屈希勒尔 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.6.30;最后职位:北方集团军群总司令[东线]。
威廉-里特尔-冯-李布 出生年份:1876年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942.1最后职位:北方集团军群总司令;死亡时间:1956.6.29[病死于自宅]
威廉-利斯特 出生年份:1880年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942,最后职位:A集团军群总司令。
埃里希-冯-曼施坦因 出生年份:1887年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.6.30;免职时间:1944.3,最后职位:南方集团军群总司令;死亡时间:1973.6.11[病死于巴伐利亚]
埃哈德-米尔希 出生年份:1892年;军衔:空军元帅,授衔时间:1940.7.19;最后职位:空军部副部长兼空军总监。
瓦尔特-莫德尔 出生年份:1891年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1944.3.1;最后职位:B集团军群总司令;死亡时间:1945.4.21[自杀于杜伊斯堡]
弗里德里希-保卢斯 出生年份:1890年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.1.31;最后职位:第6集团军司令;死亡时间:1957.2.1[病死于德累斯顿]
埃里希-雷德尔 出生年份:1876年;军衔:海军元帅,授衔时间:1939.4.1;免职时间:1943.1,最后职位:海军总司令;死亡时间:1960.11.5[病死于基尔自宅]
瓦尔特-冯-赖歇瑙 出生年份:1884年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.6.24;最后职位:南方集团军群总司令;死亡时间:1942.1.17[病死于柏林]
沃尔夫拉姆-冯-里希特霍芬 出生年份:1895年;军衔:空军元帅,授衔时间:1943.2.17;免职时间:1944.10.27;最后职位:第2航空队司令;死亡时间:1945.6.21[病死]
埃尔温-隆美尔 出生年份:1891年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.6.22;免职时间:1944.7.13;最后职位:B集团军群总司令;死亡时间:1944.10.14[被迫自杀]
格尔德-冯-龙德施泰特 出生年份:1875年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1944.7.6;最后职位:西线总司令;死亡时间:1953.2.24[病死于尺力自宅]
费迪南德-舍内尔 出生年份:1892年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1945.4.5;最后职位:中央集团军群总司令。
胡戈-施佩勒 出生年份:1885年;军衔:空军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1944.9,最后职位:第3航空队司令;死亡时间:1953.4.2[病死于兰芝堡自宅]
马克西米利安-冯-魏克斯 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1943.1.30;免职时间:1945.3.25;最后职位:F集团军群总司令;死亡时间:1945.9.27[病死于波昂]
埃尔温-冯-维茨勒本 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942.3;最后职位:西线总司令;死亡时间:1944.9.8[被绞死于普吕村湖]
附 录:
海因里希-希姆莱 出生年份:1900.10.7;军衔:党卫队全国领袖;授衔时间:1933;免职时间:1945.5.5;最后职位:党卫队全国总队长、内政部长兼警察总监;死亡时间:1945.5.23[自杀于布莱梅]。
恩斯特-罗姆 出生年份:1897年;军衔:冲锋队全国领袖;授衔时间:1920;最后职位:冲锋队参谋长;死亡时间:1934.7.1[被杀死于斯塔德尔海姆]
1939-1945年德国组建的武装党卫队师
1939年:
“阿道夫-希特勒近卫师”第1装甲师,
“帝国”第2装甲师,
“骷髅”第3装甲师;
第4警察装甲掷弹兵师。
1940/41年:
“维京”第5装甲师;
“北方”第6山地师。
1942年:
“霍恩施陶芬”第9装甲师,
“弗龙斯贝格”第10装甲师;
“欧根亲王”第7山地师;
“弗洛里安-盖尔”第8骑兵师。
1943年:
“希特勒青年团”第12装甲师;
“诺兰”第11装甲掷弹兵师,
“党卫队领袖”第16装甲掷弹兵师,
“格茨-冯-伯利欣根”第17装甲掷弹兵师;
“月形刀”第13山地师;
第14步兵师,
第15步兵师。
1944年:
“霍斯特-韦塞尔”第18装甲掷弹兵师;
“斯坎德贝格”第21山地师,
“卡玛”第23山地师,
“喀斯特猎人”第24山地师;
第19、20步兵师,
“洪尧迪”第25步兵师;
“马丽亚-特蕾西亚”第22骑兵师。
1945年:
“尼德兰”第23装甲掷弹兵师,
第31装甲掷弹兵师,
“1月30日”第32装甲掷弹兵师,
“尼伯龙根”第38装甲掷弹兵师;
第26步兵师,
“朗根马尔克”第27步兵师,
“瓦龙尼亚”第28步兵师,
第29步兵师,
第30步兵师,
“夏勒马涅”第33步兵师,
第34步兵师第35警察步兵师,
第36步兵师;
第33骑兵师,
“吕措”第37骑兵师。
1940—1944年德国生产坦克、飞机的数量
1940年生产坦克:3.7万吨;生产飞机:10,250架。
1941年生产坦克:8.3万吨;生产飞机:11,030架。
1942年生产坦克: 14万吨;生产飞机:14,700架。
1943年生产坦克:36.9万吨;生产飞机:25,200架。
1944年生产坦克:62.2万吨;生产飞机:37,950架。
总计生产坦克:125.1万吨;生产飞机:99,130架。
1939.9.1—1944.12.31德空军损失的飞机数量
1939. 9. 1—1940. 5. 9:损失飞机 937架,
1940. 5.10—1940. 7. 1:损失飞机1,239架,
1940. 7. 1—1941. 4. 1:损失飞机 4,085架,
1941. 4. 1—1941. 6.28:损失飞机2,160架,
1941. 6.29—1942. 6.30:损失飞机 8,529架,
1942. 7. 1—1942.12.31:损失飞机5,240架,
1943. 1. 1—1943.12.31:损失飞机17,495架,
1944. 1. 1—1944. 5.30:损失飞机11,658架,
1944. 6. 1—1944.12.31:损失飞机20,622架;
总计:损失飞机71,965架。
东、西方战局前6周德军人员损失情况
西方战局(1940.5.10—6.20):
死亡人数占0.38%,军官占4.7%;受伤人数占3.72%,军官占3%;失踪人数占0.56%,军官占2%。
东方战局(1941.11.20—12.31):
死亡人数占0.88%,军官占4.2%;受伤人数占2.56%,军官占3.1%;失踪人数占0.17%,军官占1.8%。
波兰战局:
军官死亡人数占4.6%;军官受伤人数占 1.9%;军官失踪人数占13.5%。
1940—1945年德国向英国的投弹数量[1944年后包括V型武器]
1940年36,800吨,
1941年21,860吨,
1942年3,260吨,
1943年2,298吨,
1944年9,151吨,
1945年761吨。
1940—1945年同盟国向德国及德国占领区的投弹量
1940年:14,600吨,
1941年:35,500吨,
1942年:53,755吨,
1943年:226,500吨,
1944年:1,188,580吨,
1945年:477,000吨。
德国二战军备生产费用
1939年34亿美元,
1940年60亿美元,
1941年60亿美元,
1943年138亿美元[1943年费用按1944年美元比价]
德军东线各集团军群名称变更及历任总司令
北方集团军群:
威廉-里特尔-冯-李布 陆军元帅,
格奥尔格-冯-屈希勒尔 陆军元帅,
瓦尔特-莫德尔 陆军元帅,
格奥尔格-林德曼 陆军一级上将,
约翰内斯-弗里斯纳 陆军一级上将。
库尔兰集团军群:
约翰内斯-弗里斯纳 陆军一级上将,
费迪南德-舍内尔 陆军元帅,
洛塔尔-伦杜利希 陆军一级上将。
中央集团军群:
费多尔-冯-博克 陆军元帅,
京特-冯-克卢格 陆军元帅,
恩斯特-布施 陆军元帅,
瓦尔特-莫德尔 陆军元帅,
汉斯-莱茵哈特 陆军一级上将。
北方集团军群:
汉斯-莱茵哈特 陆军一级上将,
洛塔尔-伦杜利希 陆军一级上将,
瓦尔特-魏斯 陆军一级上将。
南方集团军群:
格尔德-冯-龙德施泰特 陆军元帅,
瓦尔特-冯-赖歇瑙 陆军元帅,
费多尔-冯-博克 陆军元帅。
[1942年7月6日,南方集团军群分为A、B两个集团军群]
A集团军群:
威廉-利斯特 陆军元帅,
阿道夫-希特勒[兼职],
埃瓦尔德-冯-克莱斯勒 陆军元帅。
南乌克兰集团军群:
费迪南德-舍内尔 陆军元帅,
约翰内斯-弗里斯纳 陆军一级上将。
南方集团军群:
约翰内斯-弗里斯纳 陆军一级上将。
B集团军群:
费多尔-冯-博克 陆军元帅,
马克西米利安-冯-魏克斯 陆军元帅。
[43年西线重建]埃尔温-隆美尔 陆军元帅,
京特-冯-克卢格 陆军元帅,
瓦尔特-莫德尔 陆军元帅。
顿河集团军群:
埃里希-冯-曼施坦因 陆军元帅。
南方集团军群:
埃里希-冯-曼施坦因 陆军元帅。
北乌克兰集团军群:
瓦尔特-莫德尔 陆军元帅,
约瑟夫-哈尔佩 陆军一级上将。
A集团军群:
约瑟夫-哈尔佩 陆军一级上将。
中央集团军群:
约瑟夫-哈尔佩 陆军一级上将。
第三帝国陆军总参谋长名录
1933.10.1—1938.10.31路德维希-贝克炮兵上将;
1938.10.31—1942.9.24弗朗茨-哈尔德一级上将;
1942.9.24—1944.7.20库特-蔡茨勒一级上将;
1944.7.20—1945.3.28海因茨-古德里安一级上将(代理)
1945.3.28—1945.4.30汉斯-克雷布斯步兵上将(代理)。
附:普鲁士—德意志历届总参谋长[(官方正式启用总参谋部这一名称)含魏玛时代]
1821.1.11—1829.1.21卡尔-冯-米夫林男爵、中将;
1829.11.29—1848.5.13威廉-约翰-冯-克劳泽内克步兵上将;
1848.5.13—1857.10.7卡尔-弗里德里希-威廉-冯-赖赫尔骑
兵上将;1857.10.29—1888.8.10赫尔穆特-冯-毛奇伯爵、元帅;
1888.8.10—1891.2.7阿尔弗雷德-冯-瓦尔德泽伯爵、骑兵上将
1891.2.7—1906.1.1阿尔弗雷德-冯-施利芬伯爵、骑兵上将;
1906.1.1—1914.9.14赫尔穆特-冯-毛奇一级上将;
1914.9.14—1916.8.29埃里希-冯-法尔肯海因步兵上将;
1916.8.29—1919.7.3保罗-冯-兴登堡元帅,
1916.8.29—1918.10.26埃里希-鲁登道夫步兵上将(第一军需总监),
1918.10.30—1919.7.15威廉-格勒纳中将(第一军需总监);
1919.10.1—1920.3.26汉斯-冯-泽克特少将(部队局局长);
1920.3.28—1923.2威廉-海耶少将;
1923.2—1925.10奥托-哈塞少将;
1925.10—1926.12格奥尔格-韦策尔少将;
1927.1—1929.9.30韦尔纳-冯-布洛姆贝格少将;
1929.10.1—1930.10.31库特-冯-哈默施泰因-埃克沃德男爵、少将;
1930.11.1—1933.9.30威廉-亚当少将。
冷剑语:这其中曼施坦因、隆美尔和古德里安被后人并称为第二次世界大战期间纳粹德国的三大名将。当然,从政治角度来说,他们绝对是助纣为虐的法西斯帮凶,对别国犯下了不可饶恕的战争罪行,是希特勒祸害天下的杀手。而从军事角度来看,他们过人的军事素质、出色的军事指挥艺术,对世界军事历史产生了重大影响,确实值得后人研究。与那些制 造屠杀的纳粹德国政客们和党卫军首脑相比,身为正规的德国国防军优秀将领的他们还算清白,他们虽在希特勒的战争中策划指挥,却反对纳粹的屠杀和灭绝政策,更没有参与屠杀暴行。也许正因为这点,加上他们令人惊叹的军事造诣,使他们赢得了敌国的尊敬历史学家、军事学家的客观评价。
为了维持庞大的军工生产,德国需要数量惊人的劳动力。早在1936年,由于德国经济的振兴,德国国内就出现了劳工紧缺的情况,德国不得不进行劳务输入,到1941年,德国的外国劳工就达到了175万,另有125万名战俘作为苦力。
随着苏德战争的开始,大量原来在工厂里做工的青壮年被征召入伍,军工厂的劳动力需求越来越大,而德国可供使用的青壮年劳动力却越来越少,仅1944年就有160万德国青壮年劳动力被送入军队。不得已,德国大量从占领区,特别是东方占领区胁迫平民和战俘至工厂劳动,希姆莱对他们的原则时:使用到直至累死,样的方法在1943年达到了登峰造极的地步。战时,据粗略统计,德国军工生产使用的外国劳工和战俘达500万之多。
德国二战从事军事产业的技术工人几十万人,其中三分之二的都是苏军俘虏和犹太人。
战时动员就是全民参与。
包括仆从国。
主要是机械化太高了再加上战术太先进了都是闪电战比如飞机轰炸,和坦克部队
这个没法说
因为德国的军需物资来自德国,大半个欧洲和亚洲,甚至美国。。。。。。
比如航空添加剂四乙铅,主要就来自美国
二战时多少人给德国从事军事生产视频
相关评论:
成垂瑶战时,据粗略统计,德国军工生产使用的外国劳工和战俘达500万之多。
成垂瑶德国二战从事军事产业的技术工人几十万人,其中三分之二的都是苏军俘虏和犹太人。
成垂瑶在德国人的小助手中,罗马尼亚是出兵最多最积极的一个。在苏德战争开始的时候,罗马尼亚人就拿出了近40万的兵力,由于罗马尼亚人人数众多,也得到了德国人的重视,一直被用于主要作战方向换而言之就是当炮灰。罗马尼亚人在战场初期表现相当的可以,在奥德萨战役中正面硬刚苏联人,但是他们的战绩通常都是自损...
成垂瑶1941年6月22日,德国集结前所未有的巨大兵力,包括其仆从国意大利,罗马尼亚,保加利亚,芬兰,匈牙利,斯洛伐克在内的190个师,3712辆坦克,7184门火炮,60万辆运输车和4950架飞机,共计五百五十万人,发动对苏联的突然袭击,该军事行动代号为“巴巴罗萨”,苏德战争开始了。苏联将这场战争称为“伟大的卫国...
成垂瑶1940年法国战役期间,这个捷克步兵师也参加了战斗,被德国陆军第16装甲师击败,约3000人被疏散到英国。在此基础上,英国建立了第1捷克斯洛伐克混编旅,此外,英国还在中东建立了第200捷克斯洛伐克轻步兵团。最后,这两支部队于1943年合并为捷克斯洛伐克第一独立装甲旅,总兵力为4000人。该旅参加了诺曼底战役...
成垂瑶在二战时期为什么德国的军人普遍会高于其它国家的士兵素质,其实主要的原因是在于德国不同于其它国家的军事培养。虽然说在一战和二战两次战争中,德国的人口其实是比较少的,只有7000万,但是这7000万人就曾经和全世界对垒过两次。除了德国的黑科技以及他们比其它国家更强的装备水平之外,更多的是人的问题。
成垂瑶第一,在1937年12月,德国终止和中国的军事合作后,中国在德国军事院校中就没有留学生了,全部回国了。当然,按照战沙的胡博考证,说还有个别人遗留,后来加入德军 和日本的军事合作一直持续 第二,关于军事教育合作,这并不为奇。各国军校都会招收外国留学生,扩大本国影响 而且在战争时期,通过交流,...
成垂瑶而德国的却一般至少也在10万人以上,多的甚至可以达到数十万,例如斯大林格勒战役中第六集团军拥有30万以上的兵员,最后付出了11万人战死,5万人受伤,大约10万人被俘虏的结果。所以有时候看到战史上苏联的师的番号有几十个,10几个集团军,而德国却只有2,3个集团军在对阵。苏联在战争的开始将前线兵力的48%集中在了...
成垂瑶西方国家普遍的是义务兵役制,基本是以德国为范本,适龄青年身体状况良好的必须服兵役,连皇子王子都逃不了兵役,带冯字的是贵族成员,一般在军队历练一番的能上军校,表现不差的都能当军官。教育主要侧重是科学、历史还有民族主义等。带点反动思想在里面,就是说宣扬的是日耳曼民族是最优秀的民族,其他...
成垂瑶帮助的人:999万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 应该是说希特勒上台之后的经济振兴,使德国从一个三流的战败国成为了一流的军事经济强国。 进入30年代后,美国华尔街股市的崩盘,所谓著名的“黑色星期一”,造成了全球经济不景气。世界农产品价格下跌,使得乡间日益贫穷。1923~1924年期间,为偿还《凡尔赛条约》...