苏清政个人履历
来自: 更新日期:早些时候
~
扩展资料
苏清政个人履历视频
相关评论:18321847003:苏清政个人履历
霍苛卢苏清政自1980年9月至1986年5月,担任晋城矿务局凤凰山矿综采一队技术员、副队长、队长,积累了丰富的基层工作经验。从1986年6月至1995年6月,他晋升为晋城矿务局凤凰山矿劳资科长、调度室主任、矿长助理,逐步提升管理能力。1995年7月至2000年6月,他担任晋城矿务局凤凰山矿副矿长、矿长、局长特别助...
苏清政自1980年9月至1986年5月,担任晋城矿务局凤凰山矿综采一队技术员、副队长、队长,积累了丰富的基层工作经验。
从1986年6月至1995年6月,他晋升为晋城矿务局凤凰山矿劳资科长、调度室主任、矿长助理,逐步提升管理能力。
1995年7月至2000年6月,他担任晋城矿务局凤凰山矿副矿长、矿长、局长特别助理,全面负责矿山的运营和管理。
2000年6月至2012年6月,苏清政在晋城煤业集团担任董事、党委常委、副总经理,推动了集团的持续发展。
自2012年6月至今,他担任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副董事长、总经理,同时兼任山煤国际董事、副董事长,继续在煤炭行业发挥关键作用。
2009年6月,苏清政当选为中国煤炭工业协会信息化分会第二届理事会副理事长,体现了他在煤炭行业信息化建设方面的卓越贡献。
扩展资料
苏清政,男,汉族,1958年9月生,山西省人,研究生,高级工程师,中共党员, 现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事、副董事长、总经理,山煤国际(600546)董事、副董事长。
苏清政个人履历视频
相关评论:
霍苛卢苏清政自1980年9月至1986年5月,担任晋城矿务局凤凰山矿综采一队技术员、副队长、队长,积累了丰富的基层工作经验。从1986年6月至1995年6月,他晋升为晋城矿务局凤凰山矿劳资科长、调度室主任、矿长助理,逐步提升管理能力。1995年7月至2000年6月,他担任晋城矿务局凤凰山矿副矿长、矿长、局长特别助...