德国二战一共有多少元帅?
赫尔曼-威廉-戈林 出生年份:1893年;军衔:帝国元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1945.4.23,最后职位:空军总司令;死亡时间:1945.10.15[自杀于纽伦堡] 瓦尔勒-冯-布伦堡 出生年份:1878年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1936.4.1;免职时间:1938.2.4,最后职位:战争部长及国防军最高统帅; 死亡时间:1946.3.13[病死于美军战俘营] 费多尔-冯-博克 出生年份:1880年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942.7,最后职位:南方集团军群总司令[东线]; 死亡时间:1945.5.3[遇空袭身亡] 瓦尔特-冯-布劳希奇 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1941.12,最后职位:陆军总司令;死亡时间:1948.10.18[病死于纽伦堡] 恩斯特-布施 出生年份:1885年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1943.2.1;最后职位:西北集团军群总司令;死亡时间:1945.7.17[病死于英国战俘营] 卡尔-邓尼茨 出生年份:1891年;军衔:海军元帅,授衔时间:1943.1.30;最后职位:德国总统,死亡时间:1980.10.24[病死于奥米莱自宅] 罗伯特-里特尔-冯-格莱姆 出生年份:1892年;军衔:空军元帅,授衔时间:1945.4.27;最后职位:空军总司令;死亡时间:1945.5.24[自杀于美国战俘营] 阿尔贝特-凯塞林 出生年份:1882年;军衔:空军元帅,授衔时间:1940.7.19;最后职位:西线总司令;死亡时间:1960.7.16[病死于自宅] 埃瓦尔德-冯-克莱斯勒 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1943.2.1;免职时间:1944.3最后职位:a集团军群总司令;死亡时间:1954.9[病死于苏联战俘营] 京特-冯-克卢格 出生年份:1882年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1944.8,最后职位:西线总司令;死亡时间:1944.8.19[自杀于专机中] 格奥尔格-冯-屈希勒尔 出生年份:1881年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.6.30;最后职位:北方集团军群总司令[东线]。 威廉-里特尔-冯-李布 出生年份:1876年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942.1最后职位:北方集团军群总司令;死亡时间:1956.6.29[病死于自宅] 威廉-利斯特 出生年份:1880年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.7.19;免职时间:1942,最后职位:a集团军群总司令。 埃里希-冯-曼施坦因 出生年份:1887年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.6.30;免职时间:1944.3,最后职位:南方集团军群总司令;死亡时间:1973.6.11[病死于巴伐利亚] 埃哈德-米尔希 出生年份:1892年;军衔:空军元帅,授衔时间:1940.7.19;最后职位:空军部副部长兼空军总监。 瓦尔特-莫德尔 出生年份:1891年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1944.3.1;最后职位:b集团军群总司令;死亡时间:1945.4.21[自杀于杜伊斯堡] 弗里德里希-保卢斯 出生年份:1890年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.1.31;最后职位: 第6集团军司令;死亡时间:1957.2.1[病死于德累斯顿] 埃里希-雷德尔 出生年份:1876年;军衔:海军元帅,授衔时间:1939.4.1;免职时间:1943.1,最后职位:海军总司令;死亡时间:1960.11.5[病死于基尔自宅] 瓦尔特-冯-赖歇瑙 出生年份:1884年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1940.6.24;最后职位:南方集团军群总司令;死亡时间:1942.1.17[病死于柏林] 沃尔夫拉姆-冯-里希特霍芬 出生年份:1895年;军衔:空军元帅,授衔时间:1943.2.17;免职时间:1944.10.27;最后职位:第2航空队司令;死亡时间:1945.6.21[病死] 埃尔温-隆美尔 出生年份:1891年;军衔:陆军元帅,授衔时间:1942.6.22;免职时间:1944.7.13;最后职位:b集团军群总司令;死亡时间:1944.10.14[被迫自杀] 阿水 2008-06-10 14:55 检举
布施 Ernst Busch(1885-1945)
陆军元帅。1904年毕业于普鲁士武备学校。参加过第一次世界大战。战后,1919年起在国防军中任职,历任师长、军长。1939年任第十六集团军司令。布施认为军人就是应该服从。参加侵略波兰、法国和苏联的战争。以作战手段顽强(实际上可以说是残酷)著称。1943年晋升元帅,出任东线中央集团军群司令。1944年7月,因所部在白俄罗斯地区遭围歼而解职。1945年3月,复任西线德军集群司令,防守北海沿岸和石勒苏益格-荷尔斯泰因。德国投降后被英军俘虏,在战俘营中死于心脏病。转自铁血 http://www.tiexue.net/
凯特尔 Wilhelm Keitel(1882-1946)
陆军元帅。1901年入伍服役于野战炮兵第46团。第一次世界大战时,任炮兵连长和师参谋官。战后在国防军内继续任职。希特勒上台后,积极同纳粹党合作。1933年任国防会议工作委员会主席,获少将军衔。1936年任军事部长。勃洛姆堡的参谋长。1936-1937年接连晋升为中将和上将。1938年2月希特勒解除一批持不同意见的高级将领职务后,被委任为新成立的德国武装部队最高统帅部长官(实际上是希特勒的总参谋长)。1940年获元帅衔。在整个第二次世界大战期间,始终是希特勒最亲近的军事顾问和忠顺的助手,深信军人以服从为天职。直接参与策划、制定和实施吞并奥地利和捷克斯洛伐克的军事行动,以及从进攻波兰起到德国战败止的各种战争计划和侵略暴行;颁布一系列残害和屠杀战俘、对占领区实施恐怖统治和掠夺的命令。由于对希特勒忠顺和牵承,在同僚中有"点头驴"的绰号。1945年5月8日代表纳粹德国武装部队,在柏林正式签署无条件投降书。战后在纽伦堡国际军事法庭受审,以共同策划或密谋、破坏和平罪、战争罪和违反人道罪而判处绞刑。1946年10月16日执行(至死不悟)。 转自铁血 http://www.tiexue.net/
克莱斯特 Ewald von Kleist(1881-1954)
陆军元帅。职业军人,没有明显政治立场。1900年开始服役。1913年军事学院毕业。第-次世界大战时是骑兵。战后在国防军骑兵部队任职。希特勒上台后,提升至军长。1938年被免职,退入预备役。不久又应召入伍,1939年,指挥坦克军,入侵波兰、法国和南斯拉夫,以实施闪电式的突击著称。1941年6月任闪击苏联的第一坦克集群(10月改番号为第一坦克集团军)司令,为德军南路主要突击力量。率先攻打基辅,进占乌克兰,攻取罗斯托夫。同年底在苏军反击下败退。1942年调任进攻高加索方向的A集团军群司令。曾率部进抵高加索山麓。1943年获元帅衔。苏军反攻后再次败退。1944年春,因弃守克里米亚,败于南布格河,并同希特勒发生分歧,被解职并退役。第二次世界大战结束时为盟军所俘。1946年作为战犯,先后移交南斯拉夫和苏联。被判15年徒刑,后死于苏联狱中。 转自铁血 http://www.tiexue.net/
利斯特 Wilhelm List(1880-1971)
陆军元帅。1898年开始服役。1912年毕业于巴伐利亚军事学院。第一次世界大战时服役于巴伐利亚第2军。战后历任德累斯顿步兵学校校长、师长和军长。1935年任第4军区司令升步兵将军。对国家社会主义持中立态度。1938年任侵占奥地利和捷克斯洛伐克苏台德区的德军集群司令。1939年指挥新建的第14集团军,参加入侵波兰。次年任第12集团军司令,参加进攻法国,晋升元帅。1941年率军入侵南斯拉夫和希腊,继而任巴尔干占领军司令。1942年6月调往苏德战场,任进攻高加索的A集团军群司令。同年9月,因与希特勒意见分歧被解职。第二次世界大战后被纽伦堡国际军事法庭判处无期徒刑。1952年被美国当局因病释放,定居联邦德国。
隆美尔 Erwin Rommel(1891.11.15-1944.10.14)
http://61.157.205.123:81/XinTieXue/5336476/article.html
1、帝国元帅:戈林(1893-1946) 1935年授空军元帅衔,1940年7月19日授帝国元帅衔,德国空军总司
2、党卫队全国领袖:海因里希.希姆莱(1900——1945,时年34岁,从军经历不到2年)被任命为“党卫队帝国领袖”
3、1936年6月1日,战争部部长、国防军总司令瓦尔勒.冯.布罗姆贝格大将(1878——1946,时年58岁、军龄39年,1938年免职)被晋升为陆军元帅军衔;
4、雷德尔
1938年4月1日,海军总司令、博士埃里希.雷德尔海军大将(1876——1960,时年62岁、44年军龄,1943年辞职)被晋升为海军元帅军衔;
5、陆军总司令瓦尔特.冯.勃劳希奇大将(1881——1948,时年59岁、40年军龄,1941年12月解职)被晋升为陆军元帅军衔;
6、A集团军群总司令格尔德.冯.龙德施泰特大将(1875——1953,时年65岁、48年军龄,最高军职西线总司令)被晋升为陆军元帅军衔;
7、B集团军群总司令费多尔.冯.博克大将(1880——1945,时年60岁、42年军龄,最高军职中央集团军群总司令)被晋升为陆军元帅军衔;
8、武装部队最高统帅部参谋长威廉.凯特尔大将(1882——1946,时年58岁、39年军龄)被晋升为陆军元帅军衔;此人被德军将领戏称为“元首的御用狗”!
9.第1集团军司令埃尔温.冯.维茨勒本大将(1881——1944,时年59岁、39年军龄,最高军职西线德军总司令)被晋升为陆军元帅,1944年因参与策划“七二零狼穴爆炸案”,被绞死——纳粹德国唯一被本国判处死刑的元帅军衔;
10.第4集团军司令京特.冯.克卢格大将(1882——1944,时年58岁、38年军龄,最高军职西线德军总司令)被晋升为陆军元帅军衔;
11.第6集团军司令瓦尔特.冯.赖谢瑙大将(1884——1942,时年56岁、37年军龄,最高军职南方集团军群总司令)被晋升为陆军元帅军衔;
12、第12集团军司令威廉.利斯特大将(1880——1971,时年60岁、42年军龄,最高军职A集团军群总司令)被晋升为陆军元帅军衔;
14、空军总监艾哈德.米尔契空军大将(1892——1972,时年48岁、军龄仅11年——1914至1918、1933至1940,1936年晋升空军上将,最高军职空军副总司令)被晋升为空军元帅;
15、第2航空队司令阿尔贝特.凯塞林航空兵上将(1885——1960,时年55岁、36年军龄,最高军职德军西线总司令)被晋升空军元帅军衔(超越空军大将军衔);
16.第3航空队司令胡戈.施佩勒航空兵上将(1885——1963,时年57岁、39年军龄,1933年转入空军,最高军职西线空军总司令)被晋升为空军元帅军衔(超越空军大将军衔),
17.1942年6月23日,非洲军司令埃尔温.隆美尔装甲兵上将(1891——1944,时年51岁、32年军龄,最高军职B集团军群总司令)被晋升为陆军元帅(超越大将军衔);
18.1942年6月30日,北方集团军群总司令格奥尔各.冯.屈希勒尔大将(1881——1968,时年61岁、42年军龄)被晋升为陆军元帅;
19、1942年6月30日,第11集团军司令埃里希.冯.曼施泰因大将(1887——1973,时年55岁、37年军龄,最高军职南方集团军群总司令)被晋升为陆军元帅;
20、1943年1月30日,A集团军群总司令艾瓦尔德.冯.克莱斯特大将(1881——1954,时年62岁、43年军龄)被晋升为陆军元帅;
21、B集团军群总司令马克西米利安.冯.魏克斯大将、男爵(1881——1954,时年62岁、42年军龄,最高军职东南方向总司令)被晋升为陆军元帅;
22、1943年1月30日,中央集团军群总司令恩斯特.布施大将(1885——1945,时年58岁、39年军龄,最高军职西北线德军总司令)被晋升为陆军元帅,此人作战凶猛,手段残忍,对待敌人毫不留情
23、 潜艇部队司令邓尼茨海军上将(1891——1980,时年52岁、军龄33年,最高军职纳粹德国总统)被晋升为海军元帅(超越大将军衔),同日被任命为纳粹德国海军总司令;
24.1943年1月30日第6集团军司令弗里德里希.保卢斯大将(1890——1957,时年53岁、33年军龄)被晋升为陆军元帅,此人是少有的没佩戴过元帅军衔标志的“元帅”!他可算成也“斯大林格勒”——1942年12月因突击该城有功从装甲兵上将晋升为大将,败也“斯大林格勒”—— 1943年1月31日戴着大将肩章率部投降了;实在倒霉之极!
25.1943-2月17日,第四航空队司令、工程学博士沃尔弗拉姆.冯.黎希特霍芬空军大将(1895——1945,时年48岁、两次入伍军龄合计25年,一战中击落敌机7架,最高军职第二航空队司令)被晋升为空军元帅;
26、1944年3月,第9集团军司令瓦尔特.摩德尔大将(1891——1945,时年53岁、35年军龄,最高军职B集团军群总司令)被晋升为陆军元帅;他的一句名言是"回去告诉元首,莫德尔不执行他这个命令"
27.1945年4月5日,中央集团军群总司令费迪南德.舍内尔大将(1892——1973年,时年53岁、32年军龄)被晋升为陆军元帅,4月底被任命为纳粹德国陆军总司令;
28、1945年4月26日,第6航空队司令罗伯特.里特尔.冯.格莱姆空军大将(1892——1945,时年53岁、33年军龄,一战中击落敌机 28架、二战中为“军衔最高的——航空兵上将、战斗机飞行员”)被晋升为空军元帅——为纳粹德国晋升元帅军衔之末,同日被任命为纳粹德国空军总司令
共有27名元帅,其中帝国元帅 1 名 ,陆军元帅 19 名,空军元帅 5 名(不算戈林),海军元帅 2 名。
帝国元帅1名: 赫尔曼·戈林 Herman Wilhelm Goering (1893-1946) 空军元帅1935 帝国元帅1940 总理兼内政部长 陆军元帅19名: 维尔纳·冯·布隆伯格 Werner von Blomberg (1878-1946) 陆军元帅 1936 国防部长 瓦尔特·冯·勃劳希奇 Walter von Brauchitsch (1881-1948) 陆军元帅 1940 陆军总司令 费多尔·冯·博克 Fedor von Bock (1885-1945) 陆军元帅 1940 B集团军群总司令,中央集团军群总司令 威廉·凯特尔 Wilhelm Keitel (1882-1946) 陆军元帅 1940 国防军统帅部参谋长 贡特尔•汉斯•冯•克卢格 Guenter Hans Von Kluge (1882-1944) 陆军元帅 1940 中央集团军群总司令 威廉·约瑟夫·弗朗茨·冯·勒布 Ritter Wilhelm von Leeb (1876-1956) 陆军元帅 1940 北方集团军群总司令 威廉·利斯特 Siegmund Wilhelm List (1880-1971) 陆军元帅 1940 A集团军群总司令 卡尔·鲁道夫·格尔德·冯·龙德施泰特 Karl Rudolf Geld von Rundstedt (1875-1953) 陆军元帅 1940 南方集团军群总司令,D集团军群总司令,西线总司令 埃尔温·冯·维茨勒本 Erwin von Witzleben (1881-1944) 陆军元帅 1940 D集团军群总司令,西线总司令 瓦尔特·冯·赖歇瑙 Walter von Reichenau (1884-1942 )陆军元帅 1940 南方集团军群总司令 格奥尔格·冯·屈希勒尔 Georg von Kuechler (1881-1969) 陆军元帅 1942 北方集团军群总司令 弗里茨·埃里希·冯·曼施坦因 Fritz Erich von Manstein (1887-1973) 陆军元帅 1942 顿河集团军群总司令 埃尔温·隆美尔 Erwin Rommel (1891.11.15-1944.10.14) 陆军元帅 1942 北非远征军司令,意大利北部集团军群总司令,驻法国B集团军群总司令 恩斯特·冯·布施 Ernst von Buseh (1895-1945) 陆军元帅 1943 中央集团军群总司令 埃瓦尔德·冯·克莱斯特 Ewald von Kleist (1881-1954) 陆军元帅 1943 A集团军群总司令 弗雷德里克·威廉·保卢斯 Friedrich Paulus (1890-1957) 陆军元帅 1943 6集团军司令 马克西米利安·冯·魏克斯 Maximilian Baron von Weichs (1881-1954) 陆军元帅 1943 F集团军群总司令 瓦尔特·莫德尔 Walter Model (1891-1945) 陆军元帅 1944 北方集团军群总司令 费迪南德·舍尔纳 Ferdinand Schorner (1892-1973) 陆军元帅 1945 中央集团军群总司令 空军元帅5名: 爱华德·米尔契 Erhard Milch 空军元帅 1940 空军总监 阿尔伯特·凯塞林 Albert Kesselring (1885-1960)空军元帅 1940 空军南军区总司令,西线德军总司令 胡戈·施佩勒 Hugo Sperrle (1885-1953) 空军元帅 1940 驻法国空军总司令 冯·里希德霍芬 Wolfram Baron von Richthofen 空军元帅 1943 第二航空队司令 罗伯特·里特尔·冯·格莱姆 Ritter Robert von Greim ( 1892.6.22~1945.5.24) 空军元帅 1945 空军总司令 海军元帅2名: 埃里希·雷德尔 Erich Raeder (1876.4.24—1960.11.6) 海军元帅 1939 海军总司令 卡尔·冯·邓尼茨 Karl von Donitz(1891.9.16-1980.10.24) 海军元帅 1943 海军总司令,德国总统
德国二战一共有多少元帅?视频
相关评论:
荣易爬邓尼茨 海军元帅 1943 海军总司令,德国总统 米尔契 空军元帅 1940 空军总监 凯塞林 空军元帅 1940 空军南军区总司令,西线德军总司令 施佩勒 空军元帅 1940 驻法国空军总司令 冯.里希德霍芬 空军元帅 1943 第二航空队司令 冯.格莱姆 空军元帅 1945 空军总司令 ...
荣易爬二战中,德国共有27名元帅,其中1名帝国元帅,19名陆军元帅,5名空军元帅,2名海军元帅。大家熟知的元帅有赫尔曼.戈林、费多尔.冯.博克、威廉.利斯特、卡尔.鲁道夫.格尔德.冯.龙德施泰特、瓦尔特.冯.赖歇瑙、弗里茨.埃里希.冯.曼斯坦因、埃尔温.隆美尔、瓦尔特.莫德尔、阿尔伯特.凯塞林、埃里希.雷德尔...
荣易爬从1939年欧战爆发,到1945年德国投降,纳粹德国一共晋升了26名元帅,涌现出一批高素质的军官。其中的佼佼者曼施坦因元帅,隆美尔元帅,古德里安上将被 西方军界捧为德国“三大名将”。曼施坦因,德国陆军元帅。被公认为德国最优秀的战略家。很多德国将领认为他是德军中最有能力的指挥官。如果有谁能够成功的领...
荣易爬舍尔纳 陆军元帅 1945 中央集团军群总司令 雷德尔 海军元帅 1939 海军总司令 邓尼茨 海军元帅 1943 海军总司令,德国总统 米尔契 空军元帅 1940 空军总监 凯塞林 空军元帅 1940 空军南军区总司令,西线德军总司令 施佩勒 空军元帅 1940 驻法国空军总司令 冯.里希德霍芬 空军元帅 1943 第二航空队司令 冯....
荣易爬二战期间,德国元帅共有27名,其中帝国元帅1 名,陆军元帅19 名,空军元帅5 名(不包括戈林),海军元帅2名。具体分列如下:空军元帅、帝国元帅1名:赫尔曼.戈林 陆军元帅19名:维尔纳.冯.布隆伯格 瓦尔特.冯.伯劳希奇 费多尔.冯.博克 威廉.凯特尔 贡特尔.汉斯.冯.克卢格 威廉.约瑟夫.弗朗茨.冯....
荣易爬回答:希望对你有帮助:美国:陆军:艾森豪威尔上将,麦克阿瑟上将,马歇尔上将,阿诺德上将,肯尼中将,斯帕茨中将,史迪威中将,陈纳德中将,巴顿中将,布莱德雷中将,霍奇斯中将,泰勒少将,麦考利夫少将 海军:尼米兹上将,欧内斯特金上将,金梅尔上将,洛克伍德中将,哈尔西中将,斯普鲁恩斯中将,金凯德中将,特纳中将,戈姆利中将,弗莱...
荣易爬德国元帅是指二战时期纳粹德国的军队统帅,共有27名元帅,其中帝国元帅1 名,陆军元帅19 名,空军元帅5 名,海军元帅2 名。维尔纳·冯·勃洛姆堡,德国陆军元帅。1935年秋,兼任武装部队总司令。主持纳粹德国早期的扩军工作。1936年获元帅衔。1937年11月,在最高军政秘密会议上,对希特勒提出的具体扩张...
荣易爬德国二战时期德军元帅名单 帝国元帅 赫尔曼·戈林 (Herman Wilhelm Goering, 1893-1946) - 1935年为空军元帅,1940年升任帝国元帅,担任总理兼内政部长 陆军元帅 (19名)维尔纳·冯·勃洛姆堡 (1936年) - 国防部长 瓦尔特·冯·勃劳希奇 (1940年) - 陆军总司令 费多尔·冯·博克 (1940年) - B集团...
荣易爬算是独一无二的帝国元帅戈林,严格说二战时德国供有27位元帅,而真正“党员元帅”,实际上只有戈林。按自普鲁士时代留下来的传统,德国军人是绝对禁止加入任何政党的,而二战的德国高级将领,无一例外地都是一战前便已成为了军人,而且大部分为世代从军的贵族,普遍都把加入政党看成了一种耻辱行为。受...
荣易爬纳粹德国元帅名单 :一、帝国元帅(1名)赫尔曼·戈林Herman Wilhelm Goering (1893-1946) 空军元帅1935 帝国元帅1940 总理兼内政部长。二、陆军元帅(19名)1、维尔纳·冯·布洛姆贝格Werner von Blomberg (1878-1946) 陆军元帅 1936 国防部长。2、瓦尔特·冯·布劳希奇Walter von Brauchitsch (1881...