揭阳市现任市长是谁?
来自: 更新日期:早些时候
请问现任揭阳市市长是谁?~
陈东,男,广东遂溪人,汉族,1970年3月生,学历高中,1992年7月参加工作,1989年7月加入中国共产党。现任中共揭阳市委副书记,市政府市长、党组书记。主持市政府全面工作,分管审计工作。
揭阳市现任市长是谁?视频
相关评论:13578583670:马儒生揭阳市公安局长
滑缪龙谢耀琪--副市长、公安局局长 分工 市政府副市长、公安局党委书记、局长、督察长,主持全面工作。简历 男,汉族,1974年10月出生,广东省兴宁市。1993年9月参加工作,1996年1月加入中国共产党,2011年11月进入公安系统。三级警监。2011年11月担任揭阳市人民政府副市长、党组成员、市公安局党委书记、局长。
13578583670:刘盛发的人物简介
滑缪龙刘盛发,男,广东汕头人,汉族,1962年2月生,学历省委党校在职研究生,工商管理硕士,1984年 7月参加工作,1985年 9月加入中国共产党,现任中共揭阳市委常委,市政府常务副市长、党组副书记。刘盛发 从读书到工作,一直没有离开过潮汕地区。1984年7月,刘盛发从韩山师专中文系毕业后,被省委组织部选调到...
13578583670:2022揭阳市副市长由谁担任
滑缪龙通过查询相关资料显示,2022揭阳市副市长由蔡淡群担任,2022年1月9日下午,揭阳市七届人大一次会议圆满完成各项议程,胜利闭幕。会议选举产生市七届人大常委会主任、副主任、秘书长、委员,市长、副市长,市监察委员会主任,市中级人民法院院长,市人民检察院检察长。会议其中选举蔡淡群为揭阳市人民政府副市长。蔡淡...
13578583670:揭阳市副市长是方振源吗
滑缪龙回答:真是不见棺材不掉泪,个个以为是老大,当他想跑路时,别说跑外国,连死都死不了......除了被自杀。
13578583670:林丽娇的个人履历
滑缪龙06--2007.01 揭阳市妇联主席、党组书记(其间:1999.09--2002.07参加省委党校在职研究生班经济学专业学习,2003.06起任市人大常委会委员,2006.05--2006.08参加广东省高级公务员公共行政管理知识专题研究班中大--牛津班学习)2007.01--2007.03 揭阳市政府副市长、党组成员,市妇联主席、党组书记2007....
13578583670:仙美村的新闻
滑缪龙国务院原副总理吴桂贤发来贺信,全国人大常委、全国人大华侨委员会副主任王宋大题词祝贺。国务院侨办原主任、全国政协港澳台侨委原副主任张伟超,全国政协委员、香港旭日国际集团董事局主席蔡志明太平绅士,广东省政协原副主席、省委统战部部长李统书,揭阳市市长陈奕威对成立大会表示祝贺。揭阳市人民政府副市长...
13578583670:揭阳市副检察长名单
滑缪龙卢文辉的人物履历卢文辉,男,汉族,1955年10月生,广东揭阳榕城区人,1974年10月加入中国共产党,1981年5月参加工作,省社科院研究生学历。揭阳历任检察长是谁1、张思忠,男,广东兴宁人,汉族,1963年10月生,学历省社科院在职研究生,1979年12月参加工作,1985年6月加入中国共产党。现任中共揭阳市委...
13578583670:怎么样发挥两只手的作用?
滑缪龙“机构改革以进一步转变职能、提高工作效能为目标,与简政放权、放管结合、优化服务紧密结合,将有效提升国家治理体系和治理能力的现代化水平。”广东省揭阳市市长叶牛平代表认为,立足于推动高质量发展、建设现代化经济体系,这次改革将解决政府职能不到位、错位、越位的问题,更好发挥政府和市场“两只手”...
13578583670:陈定雄揭阳市政协副主席
滑缪龙陈定雄,男,广东揭东人,汉族,出生于1961年2月。他拥有中央党校在职大学学历,自1981年8月起开始工作,并于1984年12月成为中国共产党党员。目前,陈定雄担任揭阳市的市长助理及市政府党组成员,职务级别为副厅级。早年,他在1979年9月至1981年8月期间,就读于广东省供销合作学校。毕业后,陈定雄从基层...
13578583670:郑松标的工作经历
滑缪龙1987.01--1988.04 在揭阳县劳动服务公司工作,任揭阳县劳动局团总支副书记;1988.04--1992.02 在揭阳县经协办工作,1988.12起任团总支书记 (其间:1989.09--1991.07在广东省经济管理干部学院组织人事管理系读书);1992.02--1992.10 在揭东县政策研究室工 作;1992.10--1996.10 在揭阳市委办公...
陈东任
严植婵 中共揭阳市委书记,市人大常委会主任、党组书记 负责市委全面工作。
陈 东 中共揭阳市委副书记、市市长 协助书记负责市委全面工作;负责市全面工作。
谢 峻 中共揭阳市委副书记 协助书记处理市委日常工作,分管党群、社会管理、社会稳定和农村工作,分管市直机关工委、工会、共青团、妇联、科协,协调信访工作;联系市政协工作。
陈直河 中共揭阳市委常委,兼任市纪委书记 兼任市纪委书记,分管负责纪律检查工作。
叶少明 中共揭阳市委常委,兼任市委组织部长 兼任市委组织部长,分管负责组织、干部和党史办工作;兼任市委党校校长。
黄耿城 中共揭阳市委常委,兼任市委统战部长 兼任市委统战部长,分管负责统一战线、台办、工商联、侨联、残联、民族宗教和招商引资、民营经济工作。
陈澄民 中共揭阳市委常委,市常务副市长 兼任常务副市长,协助陈东同志负责市日常工作。
刘光明 中共揭阳市委常委、榕城区委书记、人大常委会党组书记 分管负责政策研究室、信访局、接待办、保密局、机要局工作,协调机关事务工作。
杜小洋
中共揭阳市委常委,兼任市委政法委书记 兼任市委政法委书记,分管负责社会治安综合治理、政法、维护社会稳定工作;联系部队工作。
方赛妹 中共揭阳市委常委,兼任市委宣传部长 兼任市委宣传部长,分管负责宣传、意识形态、精神文明工作。
林楚明 中共揭阳市委常委,广东省军区揭阳军分区司令员 分管负责武装、国防后备力量建设工作。
陈东,男,广东遂溪人,汉族,1970年3月生,学历高中,1992年7月参加工作,1989年7月加入中国共产党。现任中共揭阳市委副书记,市政府市长、党组书记。主持市政府全面工作,分管审计工作。
揭阳市现任市长是谁?视频
相关评论:
滑缪龙谢耀琪--副市长、公安局局长 分工 市政府副市长、公安局党委书记、局长、督察长,主持全面工作。简历 男,汉族,1974年10月出生,广东省兴宁市。1993年9月参加工作,1996年1月加入中国共产党,2011年11月进入公安系统。三级警监。2011年11月担任揭阳市人民政府副市长、党组成员、市公安局党委书记、局长。
滑缪龙刘盛发,男,广东汕头人,汉族,1962年2月生,学历省委党校在职研究生,工商管理硕士,1984年 7月参加工作,1985年 9月加入中国共产党,现任中共揭阳市委常委,市政府常务副市长、党组副书记。刘盛发 从读书到工作,一直没有离开过潮汕地区。1984年7月,刘盛发从韩山师专中文系毕业后,被省委组织部选调到...
滑缪龙通过查询相关资料显示,2022揭阳市副市长由蔡淡群担任,2022年1月9日下午,揭阳市七届人大一次会议圆满完成各项议程,胜利闭幕。会议选举产生市七届人大常委会主任、副主任、秘书长、委员,市长、副市长,市监察委员会主任,市中级人民法院院长,市人民检察院检察长。会议其中选举蔡淡群为揭阳市人民政府副市长。蔡淡...
滑缪龙回答:真是不见棺材不掉泪,个个以为是老大,当他想跑路时,别说跑外国,连死都死不了......除了被自杀。
滑缪龙06--2007.01 揭阳市妇联主席、党组书记(其间:1999.09--2002.07参加省委党校在职研究生班经济学专业学习,2003.06起任市人大常委会委员,2006.05--2006.08参加广东省高级公务员公共行政管理知识专题研究班中大--牛津班学习)2007.01--2007.03 揭阳市政府副市长、党组成员,市妇联主席、党组书记2007....
滑缪龙国务院原副总理吴桂贤发来贺信,全国人大常委、全国人大华侨委员会副主任王宋大题词祝贺。国务院侨办原主任、全国政协港澳台侨委原副主任张伟超,全国政协委员、香港旭日国际集团董事局主席蔡志明太平绅士,广东省政协原副主席、省委统战部部长李统书,揭阳市市长陈奕威对成立大会表示祝贺。揭阳市人民政府副市长...
滑缪龙卢文辉的人物履历卢文辉,男,汉族,1955年10月生,广东揭阳榕城区人,1974年10月加入中国共产党,1981年5月参加工作,省社科院研究生学历。揭阳历任检察长是谁1、张思忠,男,广东兴宁人,汉族,1963年10月生,学历省社科院在职研究生,1979年12月参加工作,1985年6月加入中国共产党。现任中共揭阳市委...
滑缪龙“机构改革以进一步转变职能、提高工作效能为目标,与简政放权、放管结合、优化服务紧密结合,将有效提升国家治理体系和治理能力的现代化水平。”广东省揭阳市市长叶牛平代表认为,立足于推动高质量发展、建设现代化经济体系,这次改革将解决政府职能不到位、错位、越位的问题,更好发挥政府和市场“两只手”...
滑缪龙陈定雄,男,广东揭东人,汉族,出生于1961年2月。他拥有中央党校在职大学学历,自1981年8月起开始工作,并于1984年12月成为中国共产党党员。目前,陈定雄担任揭阳市的市长助理及市政府党组成员,职务级别为副厅级。早年,他在1979年9月至1981年8月期间,就读于广东省供销合作学校。毕业后,陈定雄从基层...
滑缪龙1987.01--1988.04 在揭阳县劳动服务公司工作,任揭阳县劳动局团总支副书记;1988.04--1992.02 在揭阳县经协办工作,1988.12起任团总支书记 (其间:1989.09--1991.07在广东省经济管理干部学院组织人事管理系读书);1992.02--1992.10 在揭东县政策研究室工 作;1992.10--1996.10 在揭阳市委办公...